Christian Peter Jost
domicilié à Chur, de Langnau im Emmental Mandats actifs: ChurTurell, JOST international GmbH et plus Connecté à: Dennys Raul Cueva Pacheco, Luigi Zarra, Tania Alexandra Flores Jost et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Peter Jost" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Peter Jost".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Peter Jost" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Peter Jost".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Peter Jost
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Peter Jost
Associations religieuses, politiques ou laïques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des autres résidences (sauf résidences de vacances)
Associations religieuses, politiques ou laïques
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Exploitation des autres résidences (sauf résidences de vacances)
Personnes privées avec le nom Christian Peter Jost
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Peter Jost
Numéro de publication: HR02-1004992518, Registre du commerce Grisons
Christian Jost AG, in Chur, CHE-451.321.221, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2020, Publ. 1004920277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jost, Christian, von Langnau im Emmental, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Peter, von Langnau im Emmental, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Roger, von Flums, in Davos, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR01-1004847791, Registre du commerce Grisons, (350)
ChurTurell, in Chur, CHE-139.218.160, c/o Dennys Cueva Pacheco, Plantaweg 8, 7000 Chur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
02.03.2020.
Zweck:
Der Verein bezweckt: organisieren und durchführen von kulturellen Anlässen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Erträge aus Veranstaltungen und dem Vereinsvermögen, freiwillige Zuwendungen (Sponsorengelder, Schenkungen, Vermächtnisse etc.), Darlehen.
Eingetragene Personen:
Cueva Pacheco, Dennys, von Mels, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zarra, Luigi, italienischer Staatsangehöriger, in Chur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Christian Peter, von Langnau im Emmental, in Chur, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Kassier.
Numéro de publication: 4038587, Registre du commerce Grisons, (350)
JOST international GmbH(JOST international S.à.r.l.) (JOST international S.a.g.l.) (JOST international Ltd. liab. Co), in Chur, CHE-239.695.773, Kronenwingert 66, 7000 Chur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
31.01.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten, Verwalten und Veräussern von Liegenschaften im In- und Ausland. Zudem bezweckt sie das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Beratung und Engineering von HLKS Anlagen, Aus- und Weiterbildung in Sprachen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie den Handel mit Waren aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 24.01.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jost, Christian Peter, von Langnau im Emmental, in Chur, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Flores Jost, Tania Alexandra, von Langnau im Emmental, in Chur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.