David Joss
domicilié à Amsoldingen, de Oberburg Mandats actifs: Schafzuchtgenossenschaft Seftigen und Umgebung Connecté à: Beatrice Haas-Spring, Urs Angehrn, Fritz Schmid et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "David Joss" à jour.Vous suivez maintenant "David Joss".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "David Joss" à jour.Vous suivez maintenant "David Joss".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de David Joss
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de David Joss
Associations et fédérations
Associations et fédérations
Personnes privées avec le nom David Joss
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: David Joss
Numéro de publication: 1698121, Registre du commerce Berne, (36)
Schafzuchtgenossenschaft Seftigen und Umgebung, in Seftigen, CHE-346.339.290, Rebgässli 7, 3662 Seftigen, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.06.2014.
Zweck:
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe und zugunsten der Genossenschaftsmitglieder, die Zucht eines frühreifen, fruchtbaren, widerstandsfähigen, gut geformten, tiefwüchsigen Schafes vom Typ des weissen Alpschafes, mit möglichst gutem Ertrag an Wolle und Fleisch. Die Genossenschaft kauft und hält gut geformte Widder unter der Voraussetzung, dass die einzelnen Genossenschaftsmitglieder bestrebt sind, dem Zuchtziel entsprechende weibliche Tiere zu halten. Die Genossenschaft kann Grundeigentum erwerben, verwalten, vermieten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Genossenschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 100.00 und CHF 500'00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 18.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jutzi, Kurt, von Niederhünigen, in Belp, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänni, Walter, von Gurzelen, in Gurzelen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angehrn, Urs, von Amriswil, in Seftigen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nafzger, Alfred, von Uetendorf, in Forst bei Längenbühl (Forst-Längenbühl), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haas-Spring, Beatrice, von Neuenkirch, in Steffisburg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Joss, David, von Oberburg, in Amsoldingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kaltenrieder, Rolf, von Kerzers, in Burgistein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liebi, Andreas, von Seftigen, in Seftigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Fritz, von Riggisberg, in Biglen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4601840, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Happy Passion GmbH, in Frauenfeld, CH-270.4.013.846-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2007, S. 14, Publ. 4092928).
Firma neu:
Happy Passion GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.07.2008 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o David Joss, Sperrstrasse 85, 4057 Basel.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joss, David, von Bern, in Basel, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].
Numéro de publication: 4403696, Registre du commerce Zoug, (170)
JOTO Marketing GmbH, in Zug, CH-020.4.033.691-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2008, S. 19, Publ. 4325008).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joss, David, von Bern, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.