Valérie Jomini Zimmermann
domicilié à Zürich, de Payerne Mandats actifs: Hotel Regina Mürren A.G., RMH Regina Mürren Holding AG et plus Connecté à: Simon Winistörfer, Gisela Vollmer-May, Urs Pfenninger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Valérie Jomini Zimmermann" à jour.Vous suivez maintenant "Valérie Jomini Zimmermann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Valérie Jomini Zimmermann" à jour.Vous suivez maintenant "Valérie Jomini Zimmermann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Valérie Jomini Zimmermann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Valérie Jomini Zimmermann
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Exploitation des sociétés de participation
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Ateliers de design, de graphisme et de bijoux
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Exploitation des sociétés de participation
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Ateliers de design, de graphisme et de bijoux
Personnes privées avec le nom Valérie Jomini Zimmermann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Valérie Jomini Zimmermann
Numéro de publication: HR02-1005391854, Registre du commerce Berne, (36)
RMH Regina Mürren Holding AG, in Lauterbrunnen, CHE-215.801.317, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004985879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sajdl Zeller, Hana, von Zürich, Steffisburg und Schaffhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horn, Rosmarie, von Sigriswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jomini, Valérie, von Payerne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005391828, Registre du commerce Berne, (36)
Hotel Regina Mürren A.G., in Lauterbrunnen, CHE-101.793.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2020, Publ. 1004987886).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sajdl Zeller, Hana, von Zürich, Steffisburg und Schaffhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horn, Rosmarie, von Sigriswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jomini, Valérie, von Payerne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3398269, Registre du commerce Zurich, (20)
jomini & zimmermann architekten ag, in Zürich, CHE-414.034.504, Wasserwerkstrasse 129, 8037 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.03.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Architekturbüros. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kollektivgesellschaft 'jomini & zimmermann architekten', in Zürich, gemäss Vertrag vom 03.03.2017 und Übernahmebilanz per 01.01.2017 mit Aktiven von CHF 239'526.95 und Passiven von CHF 48'849.71, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 90'677.24 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03.03.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jomini, Valérie, von Payerne, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zimmermann, Stanislas Silvan, von Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.