Christoph Johner
domicilié à Kerzers, de Kerzers Mandats actifs: Bewässerungsgenossenschaft Kerzers-Fräschels Connecté à: Alfred Moser, Alfred Jauner, Pierre-Alain Sydler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Johner" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Johner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Johner" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Johner".
|
|
Christoph Johner
domicilié à Hilterfingen, de Kallnach Mandats actifs: SFOUR Group AG, SFOUR Consulting AG Connecté à: Thomas Lang, Bruno Flückiger, Reto Huber et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Johner" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Johner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Johner" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Johner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christoph Johner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christoph Johner
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
Exploitation des sociétés de participation
Fourniture de services informatiques
Approvisionnement en eau et evacuation des aux usées
Exploitation des sociétés de participation
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Christoph Johner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christoph Johner
Numéro de publication: HR02-1006006479, Registre du commerce Zoug, (170)
SFOUR Group AG, in Zug, CHE-457.896.721, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2024, Publ. 1005978765).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Bruno, von Rohrbach, in Ligerz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Johner, Christoph, von Kallnach, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lang, Thomas, von Hitzkirch, in Zuzwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005668047, Registre du commerce Zoug, (170)
SFOUR Consulting AG, in Zug, CHE-367.344.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2022, Publ. 1005549466).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Längauer, Lars, von Gerlafingen, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Johner, Christoph, von Kallnach, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Thomas, von Hitzkirch, in Zuzwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1004723463, Registre du commerce Zoug, (170)
SFOUR IT Services AG, in Zug, CHE-218.395.035, Artherstrasse 18C, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.07.2019. 18.09.2019.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich IT Consulting Services, Application Management Services, Basis-, Entwicklungs-, Technologie-Services, NearShore und Offshore Services;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder elektronischer Post (E-Mail).
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 12.07.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mandia, Savino, von Thun, in Thun, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Bruno, von Rohrbach, in Ligerz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Reto, von Ebersecken, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Johner, Christoph, von Kallnach, in Hilterfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lang, Thomas, von Hitzkirch, in Zuzwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.