René Jeker
domicilié à Balsthal, de Mümliswil-Ramiswil Mandats actifs: Jeker & Co Connecté à: Hans-Ulrich Jeker Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Jeker" à jour.Vous suivez maintenant "René Jeker".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "René Jeker" à jour.Vous suivez maintenant "René Jeker".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de René Jeker
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de René Jeker
Commerce de biens de consommation
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom René Jeker
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: René Jeker
Numéro de publication: HR02-1005496683, Registre du commerce Zurich, (20)
Bruker Switzerland AG, in Fällanden, CHE-101.138.357, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2021, Publ. 1005105041).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jeker, Dr. René, von Büsserach, in Hombrechtikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köthe, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thakur, Dr. Rohan Ashok, amerikanischer Staatsangehöriger, in Moss Beach (US), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kühn, Dr. Till, von Zürich, in Bachenbülach, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martoccia, Dr. Domenico, italienischer Staatsangehöriger, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4679466, Registre du commerce Zurich, (20)
Techneon AG, in Fällanden, CH-020.3.925.959-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2008, S. 21, Publ. 4654056).
Statuten neu:
30.09.2008.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 15.09.2008 und Bilanz per 31.07.2008 mit Aktiven von CHF 9'540'483.78 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'406'488.60 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Aktionärin erhält 1 Stammanteil zu CHF 8'000'000.00.
Firma neu:
Techneon GmbH.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laukien, Jörg Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jeker, Dr. René, von Büsserach, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, in Fischingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruker-Physik GmbH (HRB 702671), in Rheinstetten (DE), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 8'000'000.00;
Schittenhelm, Werner, von Kemmental, in Illnau-Effretikon, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Deutsch, Roger, von Märstetten, in Uetikon am See, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walche Revisionsgesellschaft AG (CH-020.3.031.639-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4654056, Registre du commerce Zurich, (20)
Techneon AG in Liquidation, in Fällanden, CH-020.3.925.959-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2008, S. 35, Publ. 4554982).
Firma neu:
Techneon AG. Mit Beschluss vom 25.08.2008 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 23.06.2008 widerrufen. [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.06.2008 aufgelöst.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schittenhelm, Werner, von Kemmental, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Laukien, Jörg Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ettlingen bei Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Deutsch, Roger, von Märstetten, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär und Liquidator mit Einzelunterschrift];
Jeker, Dr. René, von Büsserach, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].