Balz Jegge
domicilié à Altstätten, de Siselen et Küsnacht (ZH) Mandats actifs: PWS PharmaWholeSale International AG in Liquidation, Venovebe AG et plus Connecté à: Thomas Emil Hafner Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Balz Jegge" à jour.Vous suivez maintenant "Balz Jegge".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Balz Jegge" à jour.Vous suivez maintenant "Balz Jegge".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Balz Jegge
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Balz Jegge
Commerce de biens de consommation
Exploitation des autres institutions financières
Services fiduciaires
Commerce de biens de consommation
Exploitation des autres institutions financières
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Balz Jegge
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Balz Jegge
Numéro de publication: 3229589, Registre du commerce Zurich, (20)
PWS PharmaWholeSale International AG, in Volketswil, CHE-107.285.063, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2014, Publ. 1786207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäfer, Rachel, von Zollikon, in Dubai (AE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Häfliger, Joel, von Schüpfheim, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jegge, Balz, von Küsnacht ZH, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Swissrevi AG (CHE-103.950.766), in Kreuzlingen, Revisionsstelle [bisher: Swissrevi AG (CH-440.3.000.524-8)].
Numéro de publication: 4624722, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
UNIVERSAL MONTAGEN GMBH, bisher in Altstätten, CH-320.4.054.497-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 18.12.2003, S. 11, Publ. 2037308).
Gründungsstatuten:
04.12.2003.
Statutenänderung:
18.08.2008.
Sitz neu:
Walzenhausen.
Domizil neu:
Güetli 160, 9428 Walzenhausen.
Zweck neu:
Die Firma bezweckt : Übernahme von Montageaufträgen im Bereich Sanitär-, Heizung, Wasser- und Sprinkleranlagen auf eigene Rechnung und Rechnung Dritter. Handel mit Waren aller Art. Verwaltung von Kapitalanlagen und Vermögenswerten aller Art, Tätigung von kommerziellen Finanzgeschäften auf eigene oder fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Grundeigentum erwerben und veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jegge, Balz, von Küsnacht ZH und Sisseln, in Hinterforst (Altstätten), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Albert, von Appenzell, in Romanshorn, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift (bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 19'000);
Fischer, Isabel Katharina, von Romanshorn, in Egg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen von je CHF 1'000.
Numéro de publication: 4602420, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Tendere AG in Liquidation, in St. Gallen, CH-320.3.054.710-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2008, S. 14, Publ. 4507602).
Liquidationsadresse:
c/o Balz Jegge, Neufeldstrasse 5, 9450 Altstätten. [gestrichen: Liquidationsadresse: c/o Balz Jegge, Baumrütiweg 7, 9453 Hinterforst].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jegge, Balz, von Küsnacht ZH, in Altstätten, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hinterforst (Altstätten)].