Volker Jaussi
domicilié à Zürich, de Basel Mandats actifs: tegnanet GmbH Connecté à: Arthur Huber Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Volker Jaussi" à jour.Vous suivez maintenant "Volker Jaussi".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Volker Jaussi" à jour.Vous suivez maintenant "Volker Jaussi".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Volker Jaussi
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Volker Jaussi
Commerce de produits informatiques et de communication
Commerce de produits informatiques et de communication
Personnes privées avec le nom Volker Jaussi
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Volker Jaussi
Numéro de publication: HR02-1005381797, Registre du commerce Zurich, (20)
Pipistrello, in Zell (ZH), CHE-110.085.263, Stiftung (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2019, Publ. 1004766750).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budliger, Michael, von Küsnacht ZH, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achermann, Caroline Jane, von Oberkirch, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jaussi, Volker, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rübel, Lukas Adrian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Daniel Hermann, von Baden, in Zell (ZH), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fässler, Salomé Roswitha, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1359241, Registre du commerce Zurich, (20)
Pipistrello, in Zell ZH, CHE-110.085.263, Stiftung (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, Publ. 6135090). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.]. [gestrichen: Der Stiftungsrat hat ein Organisationsreglement erlassen das unter anderem die Vertretung regelt.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Muser, Christina, von Basel, in Wädenswil, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forster, Erwin Werner, von Langrickenbach, in Oetwil am See, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knecht, Christoph, von Döttingen, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hanhart, Debora, von Diessenhofen, in Pfäffikon, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matzenmüller Rivola, Daniel, von Zürich, in Bremgarten bei Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Junker, Rahel, von Rapperswil BE, in Uster, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jaussi, Volker, von Basel, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3116348, Registre du commerce Zurich, (20)
tegnanet GmbH, in Zürich, CH-020.4.032.053-4, Geroldstrasse 11, 8005 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.11.2005.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb und die Herstellung von Elektronik für Messebau und Ausstellungen sowie Vertrieb, Installation und Support von Telefonanlagen, Computern und Netzwerken. Sie kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, solche mit gleichartigem oder verwandtem Zweck erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die mit ihrem Zweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder geeignet sind, ihn zu fördern. Sie kann Grundstücke erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 26'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag und Inventarliste vom 05.11.2005 einen Personenwagen Mercedes Kombi 230 TE, einen Computer und einen Laptop sowie Büromobiliar wofür CHF 15'329.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Huber, Arthur, von Richenthal, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.--;
Jaussi, Volker, von Basel, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.