Laurence Jaquet-Proz
domicilié à Belfaux, de Sion Mandats actifs: Rhone-Color AG Sitten, Proz SA et plus Connecté à: Martin Proz, Martin Proz, Lionel Proz et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Laurence Jaquet-Proz" à jour.Vous suivez maintenant "Laurence Jaquet-Proz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Laurence Jaquet-Proz" à jour.Vous suivez maintenant "Laurence Jaquet-Proz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Laurence Jaquet-Proz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Laurence Jaquet-Proz
Fabrication du couleur ou produits similaire
Exploitation des autres institutions financières
Associations religieuses, politiques ou laïques
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Organisateur de salons, d’expositions et de congrès
Autres commerces avec des biens divers
Fourniture de services informatiques
Production et traitement de matériau de construction
Fabrication du couleur ou produits similaire
Exploitation des autres institutions financières
Associations religieuses, politiques ou laïques
Commerce d’appareils ménagers et des biens similaires
Organisateur de salons, d’expositions et de congrès
Autres commerces avec des biens divers
Fourniture de services informatiques
Production et traitement de matériau de construction
Personnes privées avec le nom Laurence Jaquet-Proz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Laurence Jaquet-Proz
Numéro de publication: HR02-1005770997, Registre du commerce Valais, (626)
Rhone-Color AG, Sitten, à Sion, CHE-100.615.366, société anonyme (No. FOSC 205 du 23.10.2018, Publ. 1004482609).
Inscription ou modification de personne(s):
Proz, Martin, de Sion, à Conthey, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Jaquet-Proz, Laurence, de Sion, à Belfaux, administratrice, avec signature collective à deux;
Müller, Stéphane Christophe, dit Christophe, de Sion, à Saint-Léonard, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle].
Numéro de publication: HR02-1005578651, Registre du commerce Valais, (626)
Proz SA, à Sion, CHE-325.869.760, société anonyme (No. FOSC 76 du 21.04.2020, Publ. 1004874790).
Inscription ou modification de personne(s):
Jaquet-Proz, Laurence, de Sion, à Belfaux, administratrice, avec signature collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec signature collective à deux];
Proz, Lionel, de Sion, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux;
Proz, Martin, de Sion, à Sion, administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005553378, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Genossenschaft EINKAUFSZENTRALE VSBH - Verband des Schweizerischen Baumaterial-Handels, bisher in Zürich, CHE-107.852.387, Genossenschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2020, Publ. 1004991900).
Statutenänderung:
02.06.2022.
Firma neu:
Genossenschaft VSBH-ASMMC.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Société coopérative VSBH-ASMMC) (Società cooperativa VSBH-ASMMC).
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Handel Schweiz, Güterstrasse 78, 4053 Basel.
Zweck neu:
Die Genossenschaft VSBH-ASMMC hat zum Zweck, durch die Finanzierung der Aktivitäten des Verbands des Schweizerischen Baumaterial-Handels die wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder im Sinne der gemeinsamen Selbsthilfe zu fördern.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung: Ohne persönliche Haftung.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich an die Genossenschafter.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Proz, Marc-André, von Sion, in Sion, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Pius, von Gommiswald, in Arlesheim, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kälin, Martin, von Einsiedeln, in Winterthur, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jaquet-Proz, Laurence, von Sion, in Belfaux, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordi, Alain Thomas, von Bern, in Safnern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loutan, Henri, von Genève, in Veyrier, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Plan-les-Ouates].