Dominik Jäger
domicilié à Basel, de Basel Mandats actifs: Genossenschaft Pensiönli Connecté à: Andreas Fritschi, René Meili, Benno Rüesch et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dominik Jäger" à jour.Vous suivez maintenant "Dominik Jäger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dominik Jäger" à jour.Vous suivez maintenant "Dominik Jäger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dominik Jäger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dominik Jäger
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Dominik Jäger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dominik Jäger
Numéro de publication: HR02-1005349395, Registre du commerce Zurich, (20)
LINIA GmbH, in Zürich, CHE-268.538.006, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 03.09.2020, Publ. 1004970408).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kyburz, Nicola, von Erlinsbach (AG), in Birmenstorf (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jäger, Dominik, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arizzoli-Bulato, Lorenzo, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lüthi, Bernhard, von Oberrieden, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1004970408, Registre du commerce Zurich, (20)
LINDA Swiss GmbH, in Zürich, CHE-268.538.006, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2018, Publ. 1004480017).
Statutenänderung:
05.08.2020.
Firma neu:
LINIA GmbH.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyburz, Nicola, von Erlinsbach (AG), in Birmenstorf (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lüthi, Bernhard, von Oberrieden, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jäger, Dominik, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 4296081, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Genossenschaft Pensiönli, in Basel, CHE-101.524.602, Genossenschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2017, Publ. 3853739).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amrhein, Magnus, von Engelberg, in Allschwil, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vögelin, Heinz, von Allschwil, in Allschwil, Mitglied des Vorstandes und Schreiber, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Kassier des Vorstandes.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüesch, Benno, von St. Margrethen, in Basel, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jäger, Dominik, genannt Niggi, von Basel, in Basel, Kassier, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.