Beat Otto Ingold
domicilié à Zürich, de Zürich Mandats actifs: Graphis Bau- und Wohngenossenschaft Connecté à: Julien Chiffelle, Michael Tschofen, Thomas Preisig et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Otto Ingold" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Otto Ingold".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Beat Otto Ingold" à jour.Vous suivez maintenant "Beat Otto Ingold".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Beat Otto Ingold
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Beat Otto Ingold
Achat & vente de biens immobiliers propres
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Beat Otto Ingold
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Beat Otto Ingold
Numéro de publication: HR02-1005684289, Registre du commerce Zurich, (20)
Fix-Gerüstbau AG, in Zürich, CHE-107.927.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 13.04.2017, S.0, Publ. 3467383).
Statutenänderung:
23.01.2023.
Firma neu:
Fix Gerüstbau AG.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ingold, Beat Otto, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-297.307.035), in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kamber, Roman, von Gunzgen, in Gunzgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lemag Treuhand+Partner AG (CHE-104.456.925), in Solothurn, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4166345, Registre du commerce Zurich, (20)
PSB Werbe und Dienstleistungs GmbH, in Zürich, CHE-113.694.530, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1587391).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ingold, Beat, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00;
Reumann, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Dübendorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramadani, Berat, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Abdulahi, Besir, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3467383, Registre du commerce Zurich, (20)
Fix-Gerüstbau AG, in Zürich, CHE-107.927.737, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2015, Publ. 2011147).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ingold, Beat Otto, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ingold, Gina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: stellvertretende Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].