Paul Imboden
domicilié à Visp, de Steg-Hohtenn Mandats actifs: Stiftung zur Linderung der Härtefälle der Heimbewohner und für die Weiterbildung der Angestellten im St. Annaheim Connecté à: Karl Köpfli, Moritz Steiner, Maria Hildbrand-Brigger et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Paul Imboden" à jour.Vous suivez maintenant "Paul Imboden".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Paul Imboden" à jour.Vous suivez maintenant "Paul Imboden".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Paul Imboden
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Paul Imboden
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Paul Imboden
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Paul Imboden
Numéro de publication: HR02-1004484313, Registre du commerce Valais, (600)
Imboden Paul AG, in Zermatt, CHE-316.387.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4315511).
Firma neu:
Imboden Paul AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.10.2018 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Paul Imboden, Staldenstrasse 21, 3920 Zermatt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imboden, Paul, von St. Niklaus, in Zermatt, Präsident + Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Imboden-Imboden, Yolanda Barbara, von St. Niklaus, in Zermatt, Sekretärin, Vizepräsidentin, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Sekretärin, Vizepräsidentin, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 918151, Registre du commerce Valais, (600)
Imboden Paul AG, in Zermatt, CH-600.3.015.424-2, Spissstrasse 11, 3920 Zermatt, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.06.2013.
Zweck:
Betrieb eines Elektrofachgeschäftes sowie Vornahme der Elektroinstallationen. Kann Rechte, Lizenzen und Patente erwerben, veräussern und vermitteln. Kann Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens 'Imboden Paul Elektrofachgeschäft', in Zermatt, gemäss Vertrag vom 03.06.2013 und Übernahmebilanz per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 686'814.97 und Passiven von CHF 584'173.95, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 2'461.02 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB für alle gesetzlich vorgeschriebenen und Amtsblatt des Kantons Wallis für alle übrigen. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Imboden, Paul, von St. Niklaus, in Zermatt, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Imboden-Imboden, Yolanda Barbara, von St. Niklaus, in Zermatt, Vizepräsidentin und Sekretärin, mit Einzelunterschrift;
Anton Kalbermatten, Revisionen & Consulting (CH-600.1.013.854-5), in Brig-Glis, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5410744, Registre du commerce Valais, (600)
Stiftung zur Linderung der Härtefälle der Heimbewohner und für die Weiterbildung der Angestellten im St. Annaheim, in Steg-Hohtenn, CH-600.7.001.448-6, Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2005, S. 15, Publ. 3000756).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hildbrand, Kaspar, von Gampel, in Gampel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuster, Thomas, von Engelberg, in Hohtenn, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bellwald, Otto Dr., von Gampel, in Gampel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forny, Hans, von Hohtenn, in Hohtenn, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgener-Lauber, Erna, von Raron, in St. German (Raron), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Burgener, Erna, Sekretärin des Stiftungsrates];
Hildbrand-Brigger, Maria, von Staldenried und Gampel-Bratsch, in Gampel-Bratsch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner-Schnyder, Ruth, von Steg-Hohtenn und Niedergesteln, in Niedergesteln, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser-Tamburini, Daniela, von Röthenbach im Emmental, in Steg-Hohtenn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Imboden, Paul, von Steg-Hohtenn, in Visp, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forny, Hans, von Steg-Hohtenn, in Steg-Hohtenn, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beratung, Planung und Treuhand AG (CH-600.3.000.080-6), in Visp, Revisionsstelle.