Christian Imboden
domicilié à Ringgenberg, de Ringgenberg (BE) Mandats actifs: Christian Imboden, Sägerei + Zimmerei, Holzhandlung und Bauplanung Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Imboden" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Imboden".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Imboden" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Imboden".
|
|
Dr. Christian Imboden
domicilié à Zollikofen, de Unterseen Mandats actifs: Privatklinik Wyss AG Connecté à: Alexander Schmid, Magnus Ulrich Oetiker, Annamaria Müller et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Christian Imboden" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Christian Imboden".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Christian Imboden" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Christian Imboden".
|
|
Christian Imboden
domicilié à Raron, de Raron Mandats actifs: tritec AG Connecté à: Matthias Küng, Marc Vögeli, Miriam Häberli et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Imboden" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Imboden".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Imboden" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Imboden".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Imboden
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Imboden
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Exploitation des hôpitaux
Autres travaux de construction
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Exploitation des hôpitaux
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Christian Imboden
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Imboden
Numéro de publication: HR02-1006050286, Registre du commerce Valais, (600)
tritec AG, in Steg-Hohtenn, CHE-115.271.376, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2024, Publ. 1006006945).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Alectron AG, in Ruswil (CHE-114.626.040), gemäss Fusionsvertrag vom 27.03.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 4'370'619.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'224'987.62 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kronig, Alessandro, von Zermatt, in Brig-Glis, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrates.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imboden, Christian, von Raron, in Raron, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrates;
Küng, Matthias, von Krauchthal, in Naters, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrates;
Vögeli, Marc, von Fraubrunnen, in Ipsach, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied der Geschäftsleitung oder des Verwaltungsrates.
Numéro de publication: 3257343, Registre du commerce Valais, (600)
Holzprofi Zermatt AG, in Zermatt, CHE-366.596.826, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2013, Publ. 7122766).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imboden, Christian Stefan, von St. Niklaus, in Zermatt, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Imboden, Christian, einziges Mitglied mit Einzelunterschrift];
Imboden-Imboden, Susanne, von St. Niklaus, in Zermatt, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3257341, Registre du commerce Valais, (600)
Holzprofi RenoSan GmbH, in Zermatt, CHE-113.824.413, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2013, Publ. 7122768).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imboden, Christian Stefan, von St. Niklaus, in Zermatt, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Imboden, Christian, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Imboden-Imboden, Susanne, von St. Niklaus, in Zermatt, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.