Kyriakos Ikonomidis
domicilié à Embrach, de Grèce Mandats actifs: ENIP AG Connecté à: Thomas Frank, Barbara Lombardi Estefania, Salvatore Lombardi Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kyriakos Ikonomidis" à jour.Vous suivez maintenant "Kyriakos Ikonomidis".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Kyriakos Ikonomidis" à jour.Vous suivez maintenant "Kyriakos Ikonomidis".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Kyriakos Ikonomidis
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Kyriakos Ikonomidis
Autres travaux de construction
Autres travaux de construction
Personnes privées avec le nom Kyriakos Ikonomidis
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Kyriakos Ikonomidis
Numéro de publication: HR02-1005899471, Registre du commerce Zurich, (20)
ENIP AG, in Opfikon, CHE-172.496.103, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005380638).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bätschmann, Daniela, von Jonschwil, in Schneisingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lombardi Estefania, Barbara, von Oberentfelden, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: spanische Staatsangehörige];
Frank, Thomas, von Langnau im Emmental, in Dürnten, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Glarus Nord];
Ikonomidis, Kyriakos, griechischer Staatsangehöriger, in Embrach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Büron].
Numéro de publication: HR02-1005091386, Registre du commerce Zurich, (20)
ENIP ELEKTRO AG, in Regensdorf, CHE-160.938.821, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2019, Publ. 1004628056).
Firma neu:
ENIP ELEKTRO AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
ENIP ELEKTRO AG in Liquidation, Liquidationsadresse: c/o ENIP AG, Bahnstrasse 60, 8105 Regensdorf.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.01.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bätschmann, Daniela, von Jonschwil, in Schneisingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lombardi Estefania, Barbara, spanische Staatsangehörige, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galster, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Albbruck (DE), mit Kollektivprokura zu zweien;
Ikonomidis, Kyriakos, griechischer Staatsangehöriger, in Büron, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lombardi, Salvatore, von Oberentfelden, in Muhen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004628056, Registre du commerce Zurich, (20)
ENIP ELEKTRO AG, in Regensdorf, CHE-160.938.821, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004462777).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ikonomidis, Kyriakos, griechischer Staatsangehöriger, in Büron, mit Kollektivprokura zu zweien.