Armin Huwyler
domicilié à Steinhausen, de Sins Mandats actifs: Yellow Brandschutz GmbH, Toni Spuhler Malergeschäft GmbH et plus Connecté à: Josef Christoph Utiger, Alberto Carlo Casco, Meinrad Spuhler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Armin Huwyler" à jour.Vous suivez maintenant "Armin Huwyler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Armin Huwyler" à jour.Vous suivez maintenant "Armin Huwyler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Armin Huwyler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Armin Huwyler
Autres activités libérales
Peintre en bâtiment
Fabrication et transformation des produits du bois
Autres activités libérales
Peintre en bâtiment
Fabrication et transformation des produits du bois
Personnes privées avec le nom Armin Huwyler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Armin Huwyler
Numéro de publication: HR02-1005665647, Registre du commerce Lucerne, (100)
LU Brandschutz AG, in Root, CHE-208.078.047, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2014, S.0, Publ. 1322107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huwyler, Armin, von Sins, in Steinhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Laval, Jean Luc, von Neftenbach, in Sarnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005049089, Registre du commerce Zoug, (170)
Lüönd - Türen GmbH, in Steinhausen, CHE-115.510.368, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2010, S.24, Publ. 5644758).
Firma neu:
Lüönd - Türen GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.11.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huwyler, Armin, von Sins, in Steinhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1322107, Registre du commerce Lucerne, (100)
LU Brandschutz AG, in Root, CHE-208.078.047, Oberdorf 30, 6037 Root, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.01.2014.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet des Brandschutzes und Abdichtungen sowie Handel mit Waren aller Art;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
120 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch einfachen Brief. Gemäss Erklärung der Gründer vom 23.01.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Huwyler, Armin, von Sins, in Steinhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.