Christine Hutter
domicilié à Amriswil, de Amriswil et Oberriet (SG) Mandats actifs: Kunstgiesserei Hutter GmbH Connecté à: Cornel Hutter Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christine Hutter" à jour.Vous suivez maintenant "Christine Hutter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christine Hutter" à jour.Vous suivez maintenant "Christine Hutter".
|
|
Christine Hutter
domicilié à Oberriet, de Oberriet (SG) Mandats actifs: Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Connecté à: Oliver Gerstlauer, Natascha Retzler-Tavoletta, Grégoire Lenglet et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christine Hutter" à jour.Vous suivez maintenant "Christine Hutter".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christine Hutter" à jour.Vous suivez maintenant "Christine Hutter".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christine Hutter
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christine Hutter
Fonderies
Exploitation des banques et instituts de crédits
Fonderies
Exploitation des banques et instituts de crédits
Personnes privées avec le nom Christine Hutter
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christine Hutter
Numéro de publication: HR02-1006119500, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Grossmann Management- und Vertriebs AG, in Schwende-Rüte, CHE-397.943.533, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005467500).
Firma neu:
Grossmann Management- und Vertriebs AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben (Art. 685a Abs. 3 OR). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.08.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Christine Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1006118404, Registre du commerce Appenzell Rh.-Int., (310)
Grossmann International Uhren AG, in Schwende-Rüte, CHE-114.579.400, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2024, Publ. 1006071598).
Statutenänderung:
12.08.2024.
Aktien neu:
4'300'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 430 Namenaktien zu CHF 10'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Christine Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004698979, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
LinkWin Swiss GmbH, in Berneck, CHE-484.337.022, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, S.0, Publ. 3893701).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutter, Christine, von Oberriet SG, in Balgach, mit Einzelunterschrift, .