Urs Hugentobler
domicilié à Zürich, de Zürich et Uzwil Mandats actifs: Individuum Patricia Waser + Partner, Info Pro Consulting, Hugentobler + Partner Connecté à: Patricia Waser, Patricia Waser Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Hugentobler" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Hugentobler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Hugentobler" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Hugentobler".
|
|
Urs Hugentobler
domicilié à Lindau, de Amlikon-Bissegg Mandats actifs: Genossenschaft 'Chrummenacher', Lindau Connecté à: Daniel Jemric, Sarah Martina Wohlgemuth-Rüdin, Katharina Wolfensberger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Hugentobler" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Hugentobler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Urs Hugentobler" à jour.Vous suivez maintenant "Urs Hugentobler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Urs Hugentobler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Urs Hugentobler
Autres activités sociales
Autre services dans l'éducation
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres activités sociales
Autre services dans l'éducation
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Urs Hugentobler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Urs Hugentobler
Numéro de publication: HR02-1005356825, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Hugentobler Engineering GmbH, in Wigoltingen, CHE-109.302.459, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2013, S.0, Publ. 7208134).
Firma neu:
Hugentobler Engineering GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Eggrainstrasse 3, 8556 Wigoltingen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.12.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugentobler, Urs, von Wigoltingen, in Wigoltingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2147583, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Belimed Sauter AG, in Sulgen, CHE-102.132.653, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 17.11.2014, Publ. 1825661).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reber, Beat, von Linden, in Moosseedorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hugentobler, Urs, von Amlikon-Bissegg, in Sitterdorf (Zihlschlacht-Sitterdorf), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wachter, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bottighofen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schmid, Stefan, von Ittigen, in Moosseedorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 1297515, Registre du commerce Thurgovie, (440)
H. & H. Bauschreinerei GmbH, in Gachnang, CHE-107.627.933, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, S. 23, Publ. 5411932).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugentobler, Urs, von Amlikon-Bissegg, in Islikon (Gachnang), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugentobler, Fritz, von Amlikon-Bissegg, in Gachnang, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hugentobler, Marlise, von Amlikon-Bissegg, in Gachnang, mit Einzelunterschrift.