Esther Hug
domicilié à Stansstad, de Stansstad Mandats actifs: Stiftung Altersfürsorge Stansstad Connecté à: Markus Scheuber, Norbert Rohrer, Eva Martha Keiser-Odermatt et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Esther Hug" à jour.Vous suivez maintenant "Esther Hug".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Esther Hug" à jour.Vous suivez maintenant "Esther Hug".
|
|
Esther Hug
domicilié à Untervaz, de Untervaz Mandats actifs: Verein "Eidgenössisches Schützenfest 2026 Chur / Graubünden", Sentinator GYM GmbH Connecté à: Lucas Caduff, Anna Marugg, Hubert Tomaschett et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Esther Hug" à jour.Vous suivez maintenant "Esther Hug".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Esther Hug" à jour.Vous suivez maintenant "Esther Hug".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Esther Hug
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Esther Hug
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Associations religieuses, politiques ou laïques
Services sportifs
Exploitation des résidences pour personnes âgées et personnes handicapées
Associations religieuses, politiques ou laïques
Services sportifs
Personnes privées avec le nom Esther Hug
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Esther Hug
Numéro de publication: HR02-1006054685, Registre du commerce Nidwald, (150)
Stiftung Altersfürsorge Stansstad, in Stansstad, CHE-110.099.644, Stiftung (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2024, Publ. 1005991244).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Urs, von Luzern, in Stansstad, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Esther, von Stansstad, in Stansstad, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keiser-Odermatt, Eva, von Stans, in Stansstad, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005684841, Registre du commerce Grisons
Berichtigung des im SHAB Nr. 32 vom 15.02.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 713 vom 10.02.2023 Verein "Eidgenössisches Schützenfest 2026 Chur / Graubünden", in Chur, CHE-365.270.405, Verein (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2023, Publ. 1005682656).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Esther, von Untervaz, in Untervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Hugg, Esther].
Numéro de publication: HR02-1005353104, Registre du commerce Nidwald, (150)
Stiftung Altersfürsorge Stansstad, in Stansstad, CHE-110.099.644, Stiftung (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005168115).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiser-Changizi, Laleh, von Sarnen, in Stansstad, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keiser-Odermatt, Eva, von Stans, in Stansstad, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hug, Esther, von Stansstad, in Stansstad, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossenbacher, Andrea, von Dallenwil, in Dallenwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.