Lea Hürzeler
domicilié à Magden, de Uerkheim Mandats actifs: Hürzeler Immobilien AG, Hürzeler Holzbau Holding AG et plus Connecté à: Roland Hürzeler, Julia Hürzeler, Julia Hürzeler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lea Hürzeler" à jour.Vous suivez maintenant "Lea Hürzeler".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Lea Hürzeler" à jour.Vous suivez maintenant "Lea Hürzeler".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Lea Hürzeler
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Lea Hürzeler
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des sociétés de participation
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Achat & vente de biens immobiliers propres
Exploitation des sociétés de participation
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
Personnes privées avec le nom Lea Hürzeler
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Lea Hürzeler
Numéro de publication: HR02-1005915836, Registre du commerce Argovie, (400)
Hürzeler Holzbau AG, in Magden, CHE-105.778.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005789010).
Statutenänderung:
14.12.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Schreinerei- und Zimmereibetriebes. Die Gesellschaft kann sich an andern gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Aktien neu:
370 Namenaktien zu CHF 500.00 (Stimmrechtsaktien) und 185 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 370 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürzeler, Lea, von Uerkheim, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Möhlin].
Numéro de publication: HR02-1005522157, Registre du commerce Argovie, (400)
Hürzeler Holzbau AG, in Magden, CHE-105.778.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2022, Publ. 1005392337).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herzog, Barbara, von Möhlin, in Zeiningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürzeler, Lea, von Uerkheim, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel].
Numéro de publication: HR02-1004704389, Registre du commerce Argovie, (400)
Hürzeler Immobilien AG, in Magden, CHE-100.719.149, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2014, S.0, Publ. 1563451).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss-Hürzeler, Silvia, von Kappel SO, in Magden, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürzeler, Roland, von Uerkheim, in Magden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hürzeler, Julia, von Uerkheim, in Magden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürzeler, Lea, von Uerkheim, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.