Werner Hürlimann
domicilié à Spiez, de Walchwil Mandats actifs: WHC GmbH, Werner Hürlimann Consulting Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Hürlimann" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Hürlimann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Werner Hürlimann" à jour.Vous suivez maintenant "Werner Hürlimann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Werner Hürlimann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Werner Hürlimann
Service concernant conseil aux entreprises
Service concernant conseil aux entreprises
Personnes privées avec le nom Werner Hürlimann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Werner Hürlimann
Numéro de publication: HR02-1004490592, Registre du commerce Zoug, (170)
Swiss Finance & Property AG, in Zug, CHE-109.374.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2018, Publ. 1004457504).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürlimann, Werner, von Walchwil, in Erlenbach ZH, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linke, Fabian, von Luzern, in Stallikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soblik, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Acton Revisions AG (CHE-101.865.078), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandmeier Lüthi, Iris, von Seengen, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon];
Schenker, Adrian, von Däniken, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004466848, Registre du commerce Berne, (36)
WHC GmbH, bisher in Erlenbach (ZH), CHE-289.478.781, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2013, Publ. 7058704).
Statutenänderung:
13.09.2018.
Sitz neu:
Spiez.
Domizil neu:
Schoneggstrasse 23, 3700 Spiez.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beratung von Banken und Vermögensverwaltern auf dem Gebiet des Risk-Management, Asset- und Portfolio-Management, Produktentwicklung, Financial Engineering und IT-Systeme. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Werner, von Walchwil, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Erlenbach ZH].
Numéro de publication: 4387637, Registre du commerce Zurich, (20)
Swiss Finance & Property Funds AG, in Zürich, CHE-113.216.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2018, Publ. 4382513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stutz, Albert, von Zug, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, Werner, von Walchwil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Hans, von Frutigen, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Jean-Marc, französischer Staatsangehöriger, in Buchs ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunko, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feichter, Oliver, italienischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Roman, von Benken (SG), in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nagl, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sandmeier Lüthi, Iris, von Seengen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnabel, Reto Beat Adrian, von Turbenthal, in Erlenbach (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soblik, Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.