Peter Hübscher
domicilié à Buttwil, de Radelfingen Mandats actifs: Hübscher Architekten AG Connecté à: Ankica Hübscher Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Hübscher" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Hübscher".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Hübscher" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Hübscher".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Hübscher
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Hübscher
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Peter Hübscher
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Hübscher
Numéro de publication: HR02-1004709473, Registre du commerce Zurich, (20)
MOR Informatik AG, in Zürich, CHE-105.999.565, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2012, S.0, Publ. 6533726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petritz, Heinz, österreichischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hübscher, Peter, von Wohlenschwil, in Stein AG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 6342370, Registre du commerce Berne, (36)
Teppich-Center 51 AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.016.591-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2010, S. 6, Publ. 5825092).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hübscher, Peter, von Radelfingen, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Javet, Sandra, von Bas-Vully, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunziker, Michel, von Moosleerau, in Ligerz, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Studen BE (Studen), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Evard, Michel, von Chézard-Saint-Martin, in Ipsach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6009590, Registre du commerce Argovie, (400)
Hübscher & Partner Architekturbüro AG, in Buttwil, CH-400.3.007.602-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.1998, S. 7768).
Statutenänderung:
18.01.2011.
Firma neu:
Hübscher Architekten AG.
Domizil neu:
Burkardusstrasse 13, 5632 Buttwil. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.01.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Litrag Treuhand AG, in Wohlen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübscher, Peter, von Radelfingen, in Buttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hübscher, Ankica, von Radelfingen, in Buttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.