Peter Hübner
domicilié à Gams, de Allemagne Mandats actifs: Peter Hübner Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Hübner" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Hübner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Hübner" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Hübner".
|
|
Peter Hübner
domicilié à Fehraltorf, de Zürich et Basel Mandats actifs: Promamba GmbH in Liquidation Connecté à: Elisabeth Hübner Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Hübner" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Hübner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Peter Hübner" à jour.Vous suivez maintenant "Peter Hübner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Peter Hübner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Peter Hübner
Services de poste et de courrier
Service concernant conseil PR
Services de poste et de courrier
Service concernant conseil PR
Personnes privées avec le nom Peter Hübner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Peter Hübner
Numéro de publication: HR02-1005886108, Registre du commerce Zurich, (20)
Promamba GmbH, in Fehraltorf, CHE-112.779.365, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2009, S.52, Publ. 5118750).
Firma neu:
Promamba GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Promamba LLC in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübner, Peter, von Zürich und Basel, in Fehraltorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005705495, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Genossenschaft Curlinghalle Weinfelden, in Weinfelden, CHE-106.827.837, Genossenschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2016, S.0, Publ. 3118931).
Domizil neu:
Sportanlage Güttingersreuti, Mühlfangstrasse 29, 8570 Weinfelden.
Weitere Adressen:
[gestrichen: Markus Fässler, Seestrasse 238, 8267 Berlingen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Höchner, Silke, von Kappel am Albis, in Bürglen TG, Mitglied, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fässler, Richard, von Frenkendorf, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hübner, Peter, von Winterthur, in Weinfelden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rietmann, Melanie, von St. Gallen, in Bischofszell, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bauer, Beat, von Birwinken, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Markus, von Ingenbohl, in Weinfelden, Präsident der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ballabio, Jeannine Claire, von Märstetten, in Märstetten, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höchner, Michael, von Rheineck, in Bürglen TG, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Roth, Wilhelm, von Neckertal, in Weinfelden, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausammann, Peter, von Romanshorn, in Ermatingen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3998379, Registre du commerce Zurich, (20)
Wunderly-Böhme Stiftung, in Meilen, CHE-110.392.305, Stiftung (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3209397).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hübner, Peter, von Brugg, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb Pola, Catrina, von Uetikon am See, in Meilen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.