Barbara Huber-Urech
domicilié à Aarau, de Aarau Mandats actifs: Synus Informatik AG Connecté à: Roberto Huber Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Barbara Huber-Urech" à jour.Vous suivez maintenant "Barbara Huber-Urech".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Barbara Huber-Urech" à jour.Vous suivez maintenant "Barbara Huber-Urech".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Barbara Huber-Urech
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Barbara Huber-Urech
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Barbara Huber-Urech
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Barbara Huber-Urech
Numéro de publication: HR02-1005743046, Registre du commerce Argovie, (400)
Synus Informatik AG, in Oberentfelden, CHE-107.395.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2009, S.3, Publ. 4824188).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Roberto, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Mülligen];
Huber-Urech, Barbara, von Aarau, in Aarau, mit Einzelunterschrift [bisher: von Mülligen und Seon].
Numéro de publication: 4824188, Registre du commerce Argovie, (400)
Synus Informatik AG, in Oberentfelden, CH-400.3.010.424-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2006, S. 2, Publ. 3214334).
Statutenänderung:
12.12.2008.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage und Sachübernahme: Computeranlage mit Hard- und Software, gemäss Vertrag vom 27.3.1992, zum Preise von CHF 50'650.--, wovon CHF 50'000.-- als Sacheinlage angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, gegen Empfangsbestätigung oder durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baur Treuhand AG, in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber-Urech, Barbara, von Mülligen und Seon, in Aarau, mit Einzelunterschrift.