Niklaus Henri Huber
domicilié à Balgach, de Neuheim Mandats actifs: Inventx AG, SFS Group AG et plus Connecté à: Damian Hallenbarter, Daniel Wenger, Benjamin Michael Scheiwiler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Niklaus Henri Huber" à jour.Vous suivez maintenant "Niklaus Henri Huber".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Niklaus Henri Huber" à jour.Vous suivez maintenant "Niklaus Henri Huber".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Niklaus Henri Huber
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Niklaus Henri Huber
Fourniture de services informatiques
Exploitation des sociétés de participation
Autres commerces avec des biens divers
Production de boissons (sans alcool)
Associations religieuses, politiques ou laïques
Production des comestibles
Exploitation des autres institutions financières
Fourniture de services informatiques
Exploitation des sociétés de participation
Autres commerces avec des biens divers
Production de boissons (sans alcool)
Associations religieuses, politiques ou laïques
Production des comestibles
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Niklaus Henri Huber
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Niklaus Henri Huber
Numéro de publication: HR02-1005891177, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Gurit Holding AG, in Wattwil, CHE-100.058.804, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2023, Publ. 1005826906).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wang, Hao, französische Staatsangehörige, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sparer, Patrick, von Rickenbach SO, in Niederrohrdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Niklaus Henri, von Neuheim, in Berneck, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stein, Franziska, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005568042, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
vario-optics ag, in Heiden, CHE-114.980.576, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527956).
Statutenänderung:
14.09.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 3'387'878.00 [bisher: CHF 1'387'878.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'387'878.00 [bisher: CHF 1'387'878.00].
Aktien neu:
3'387'878 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'387'878 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enz, Emil, von Gais, in Gais, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Niklaus, von Neuheim, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krüsi, Werner, von Berg (TG), in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005523142, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Patronale Stiftung der SFS-Gruppe, in Au (SG), CHE-110.177.936, Stiftung (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2019, Publ. 1004652652).
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Breu, Jens, von Oberegg, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Niklaus, genannt Nick, von Neuheim, in Balgach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler, Bettina, von Altstätten, in Altstätten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spoerry, Heinrich, von Fischenthal, in Uetikon am See, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dostmann, Volker, von Muri (AG), in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadler, Claude, von Altstätten, in Berneck, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.