Dr. Pierre Huang
domicilié à Bern, de Bern Mandats actifs: Aritec New Materials Group AG, Arimen Investment Group AG et plus Connecté à: Bernd-Walter Pfister, Cédtric Böhler, Li Choy Chong Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Pierre Huang" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Pierre Huang".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Pierre Huang" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Pierre Huang".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Pierre Huang
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Pierre Huang
Fabrication des textiles (sans textile)
Gestion de fonds
Exploitation des autres institutions financières
Fabrication des textiles (sans textile)
Gestion de fonds
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Pierre Huang
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Pierre Huang
Numéro de publication: HR02-1004680826, Registre du commerce Berne, (36)
Aritec Holding AG, in Bern, CHE-460.416.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2018, Publ. 4371353).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huang, Pierre, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: französischer Staatsangehöriger].
Numéro de publication: HR01-1004649855, Registre du commerce Berne, (36)
Aritec New Materials Group AG, in Bern, CHE-182.891.576, Genfergasse 10, 3011 Bern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.05.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie die Überwachung, Finanzierung und Koordination solcher Beteiligungen. Insbesondere kann sie sich finanziell an geistigem Eigentum (IP) von Entwicklungen beteiligen, sowie den Ankauf, den Verkauf und die sonstige Verwertung von Patenten, Lizenzen und Erfindungen vornehmen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern;
sie kann sich insbesondere an Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder solche übernehmen und Grundeigentum erwerben, veräussern, mieten und vermieten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
2'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.05.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Huang, Pierre, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weinberger, Yves, von Churwalden, in Ebikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004643798, Registre du commerce Zoug, (170)
Aritec Solutions AG, in Walchwil, CHE-143.933.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2016, S.0, Publ. 2734629).
Statutenänderung:
22.05.2019.
Firma neu:
NKS AG.
Zweck neu:
Haltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huang, Dr. Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Najat, von Schwarzenburg, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.