Jürg Hoss
domicilié à Zollikon, de Zürich Mandats actifs: Jürg Hoss, Liquidator Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürg Hoss" à jour.Vous suivez maintenant "Jürg Hoss".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürg Hoss" à jour.Vous suivez maintenant "Jürg Hoss".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jürg Hoss
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jürg Hoss
Fourniture d’autres services aux entreprises
Fourniture d’autres services aux entreprises
Personnes privées avec le nom Jürg Hoss
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jürg Hoss
Numéro de publication: 2712213, Registre du commerce Zurich, (20)
Frank Sternberg AG, in Zollikon, CHE-107.849.586, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 26.05.2015, Publ. 2167321).
Firma neu:
Frank Sternberg AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Frank Sternberg Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierung ist aufgehoben.]. Die am 20.05.2015 gelöschte Gesellschaft wird auf Grund der Verfügung des Einzelrichters des Bezirksgerichts Meilen vom 14.12.2015 zum Zwecke der Liquidation wieder in das Handelsregister eingetragen und besteht entsprechend den früheren Eintragungen weiter. [bisher: Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 HRegV von Amtes wegen gelöscht, weil die Gesellschaft keine Geschäftstätigkeit mehr aufweist und keine verwertbaren Aktiven mehr hat und kein Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.].Liquidationsadresse: c/o Jürg Hoss, Höhenstrasse 14, 8702 Zollikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoss, Jürg, von Zürich, in Zollikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Rägi Treuhand und Inkasso, Heiner Geering (CHE-106.769.542), in Regensdorf, Revisionsstelle [bisher: Rägi Treuhand und Inkasso, Heiner Geering].
Numéro de publication: 2094903, Registre du commerce Zurich, (20)
Witerra Golfland AG, in Hittnau, CHE-102.585.233, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2014, Publ. 1464835).
Statutenänderung:
18.03.2015. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.03.2015 die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.03.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Neuer, Fritz, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoss, Jürg, von Zürich, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidli, Robert, von Winterthur, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Preisig, Armin, von Schwellbrunn, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 4555898, Registre du commerce Zurich, (20)
Witerra Golfland AG, in Hittnau, CH-020.3.928.772-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2007, S. 27, Publ. 3980784).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saratz, Gian, von Pontresina, in Forch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmidli, Robert, von Winterthur, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rutschmann, Heinz, von Madiswil, in Hinwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoss, Jürg, von Zürich, in Zollikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Max, von Schlatt ZH, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Andreas, von Bronschhofen, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vonau, Martin, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlatter, Monika, von Zollikon, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.