Renate Horat
domicilié à Dielsdorf, de Schwyz Mandats actifs: zur.ch SA Connecté à: Janine Isabelle Zurbriggen-Auderset, Marcel Simon Zurbriggen, Robert Zurbriggen et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Renate Horat" à jour.Vous suivez maintenant "Renate Horat".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Renate Horat" à jour.Vous suivez maintenant "Renate Horat".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Renate Horat
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Renate Horat
Services fiduciaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Renate Horat
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Renate Horat
Numéro de publication: HR02-1005189939, Registre du commerce Zurich, (20)
AH&P Service AG, in Zürich, CHE-101.083.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.2009, S.37, Publ. 5132012).
Statutenänderung:
03.05.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.05.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horat, Renate, von Schwyz, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautschy, Cynthia, von Gontenschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6309224, Registre du commerce Zurich, (20)
PontArc SA, in Zürich, CH-020.3.916.792-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 04.09.2009, S. 28, Publ. 5231810).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Georg, von Tamins, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zurbriggen, Robert, von Zürich und Saas Grund, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horat, Renate, von Schwyz, in Dielsdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6023334, Registre du commerce Zurich, (20)
Lehmann Horat Partners AG, in Zürich, CH-020.3.008.150-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 01.03.2010, S. 31, Publ. 5517250).
Domizil neu:
Bergstrasse 99, 8032 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Horat, Renate, von Schwyz, in Dielsdorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Pascale, von Langnau im Emmental, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].