Christian Honegger
domicilié à Bülach, de Wald (ZH) Mandats actifs: UBS Switzerland AG, UBS AG et plus Connecté à: Marcel Sieber, Corina Christiane Regula Jucker, Thomas Hofstetter et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Honegger" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Honegger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Honegger" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Honegger".
|
|
Christian Honegger
domicilié à Dübendorf, de Dürnten et Dübendorf Mandats actifs: HonConsulting GmbH Connecté à: Erika Bichsel Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Honegger" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Honegger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Honegger" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Honegger".
|
|
Christian Honegger
domicilié à Zürich, de Zürich Mandats actifs: Struers GmbH, Willich, Zweigniederlassung Schweiz, Birmensdorf Connecté à: Hermann Keizers, Volkmar Prill, Steen Arne Jensen Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Honegger" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Honegger".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christian Honegger" à jour.Vous suivez maintenant "Christian Honegger".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christian Honegger
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christian Honegger
Exploitation des banques et instituts de crédits
Service concernant conseil aux entreprises
Commerce avec machines
Exploitation des banques et instituts de crédits
Service concernant conseil aux entreprises
Commerce avec machines
Personnes privées avec le nom Christian Honegger
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christian Honegger
Numéro de publication: 3443297, Registre du commerce Zurich, (20)
ZECASO GmbH, in Zürich, CHE-300.483.338, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2014, Publ. 1544277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger, Christian, von Dürnten, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meister, Manuel Yves, von Merishausen, in Weiningen ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liniger-Zeier, Denise Marissa, von Aesch LU, in Kaiserstuhl, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 2467439, Registre du commerce Zurich, (20)
myskills GmbH, in Wallisellen, CHE-112.483.114, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015, Publ. 2059667).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger, Christian, von Wald ZH, in Uster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Honegger, Michael, von Wald ZH, in Wallisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 176 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 116 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 2059667, Registre du commerce Zurich, (20)
myskills GmbH, in Pfäffikon, CHE-112.483.114, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2011, Publ. 6301564).
Statutenänderung:
16.03.2015.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Rosenbergstrasse 16, 8304 Wallisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger, Chantal, von Wald ZH, in Pfäffikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger, Michael, von Wald ZH, in Wallisellen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 116 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Pfäffikon und mit 76 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Honegger, Christian, von Wald ZH, in Uster, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Mönchaltorf];
Honegger, Martin, von Wald ZH, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Rüti ZH].