André Holder
domicilié à Wangen, de Zürich Mandats actifs: Pensionskasse der SKF (Schweiz), SKF (Schweiz) AG Connecté à: Christian Spicher, Yolanda Blank, Dominique Pascal Kahl et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "André Holder" à jour.Vous suivez maintenant "André Holder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "André Holder" à jour.Vous suivez maintenant "André Holder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de André Holder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de André Holder
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Commerce avec machines
Exploitation d'un société des caisses de retraite
Commerce avec machines
Personnes privées avec le nom André Holder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: André Holder
Numéro de publication: HR01-1005529938, Registre du commerce Lucerne, (100)
Riviera Real Estate GmbH, in Meggen, CHE-453.966.475, Gotthardstrasse 51, 6045 Meggen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
25.05.2022. 21.07.2022.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die unabhängige Immobilienberatung für Verkäufer und Käufer von Wohnliegenschaften (Ein- und Mehrfamilienhäuser, Eigentumswohnungen) und Grundstücken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 25.05.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Holder, Andreas, von Zürich, in Meggen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Holder-Smith, Gloria Marisela, von Zürich, in Meggen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 7087052, Registre du commerce Zurich, (20)
Pensionskasse der SKF (Schweiz), in Schwerzenbach, CH-020.7.904.500-0, Stiftung (SHAB Nr. 244 vom 14.12.2012, Publ. 6976838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann, Werner, von Zürich, in Wallisellen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Stefan Markus, von Baden, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holder, André, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Desax Le Maréchal, Gabriela Eveline, von Disentis/Mustér, in Eglisau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erb, Walter, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5479644, Registre du commerce Zurich, (20)
Pensionskasse der SKF (Schweiz), in Schwerzenbach, CH-020.7.904.500-0, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2007, S. 27, Publ. 3812950).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holder, André, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Christian, von Churwalden, in Aadorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
ZENTEX Treuhand AG (CH-400.3.005.281-3), in Wettingen, Revisionsstelle.