Dieter Hofer
domicilié à Kilchberg, de Rothrist Mandats actifs: Leder & Co. AG Connecté à: Bianca Christina Bauer-Burgerstein, Carlo Picenoni, Gerhard Bauer et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dieter Hofer" à jour.Vous suivez maintenant "Dieter Hofer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dieter Hofer" à jour.Vous suivez maintenant "Dieter Hofer".
|
|
Dieter Hofer
domicilié à Laax GR, de Walkringen Mandats actifs: WAYLAI GmbH Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dieter Hofer" à jour.Vous suivez maintenant "Dieter Hofer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dieter Hofer" à jour.Vous suivez maintenant "Dieter Hofer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dieter Hofer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dieter Hofer
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres activités libérales
Achat & vente de biens immobiliers propres
Autres activités libérales
Personnes privées avec le nom Dieter Hofer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dieter Hofer
Numéro de publication: HR02-1005326913, Registre du commerce Argovie, (400)
DIATOOLS AG, in Villmergen, CHE-105.389.131, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2009, S.2, Publ. 5064454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mottaz, Daniel, von Syens, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Dieter Beat, von Biglen, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Blind, Daniel, von Basel, in Witterswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004993727, Registre du commerce Argovie, (400)
Richard AG Murgenthal, in Murgenthal, CHE-101.810.930, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2019, Publ. 1004589892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Dieter, von Rothrist, in Riken AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sieber, Christian, von Rüdlingen, in Bremgarten bei Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Roman, von Sumiswald, in Zofingen, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Graber, Martina, von Uerkheim, in Zofingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004728411, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
EucaGroup GmbH, bisher in Liestal, CHE-105.560.850, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2019, Publ. 1004547722).
Statutenänderung:
23.09.2019.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Birkenstr. 44, 4055 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Veräusserung und die Vermittlung von Immobilien aller Art sowie die Durchführung jeglicher weiterer Immobilien-Geschäfte. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Betriebsstätten errichten, Liegenschaften erwerben, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, welche zur Förderung des Zwecks als geeignet erscheinen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, per Fax oder per E-Mail an die im Anteilbuch eingetragene Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofer, Dieter, von Walkringen, in Liestal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Martin, von Basel und Welschenrohr, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: von Basel, in Basel, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].