David Höhener
domicilié à Teufen, de Gais Mandats actifs: Höhener Wald AG Connecté à: Bernhard Steffen-Höhener, Marco Steffen Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "David Höhener" à jour.Vous suivez maintenant "David Höhener".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "David Höhener" à jour.Vous suivez maintenant "David Höhener".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de David Höhener
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de David Höhener
Fabrication et transformation des produits du bois
Fabrication et transformation des produits du bois
Personnes privées avec le nom David Höhener
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: David Höhener
Numéro de publication: HR02-1005123875, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Höhener Wald AG, in Wald (AR), CHE-101.366.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004935485).
Statutenänderung:
10.03.2021.
Domizil neu:
Vordorf 576, 9044 Wald AR.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Küchen, Möbel und Einrichtungsgegenständen. Sie kann gleichartige oder verwandte Unternehmen übernehmen und gründen, Grundstücke erwerben, überbauen, verkaufen und belasten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaften zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Betriebsgerätschaften vermieten und auch Räumlichkeiten vermieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 16.05.1994 ist aus den Statuten gestrichen worden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.03.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG (CHE-106.067.173), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höhener, David, von Gais, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wald (AR)];
Steffen, Marco, von Huttwil, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004935485, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Höhener Wald AG, in Wald (AR), CHE-101.366.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2017, Publ. 3462303).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forrer, Jakob, von Bütschwil-Ganterschwil, in Rehetobel, Mitglied, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höhener, David, von Gais, in Wald (AR), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Einzelprokura];
Steffen, Marco, von Huttwil, in Heiden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3462303, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Höhener Wald AG, in Wald (AR), CHE-101.366.734, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, Publ. 5081550).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Höhener, Ursula, von Gais, in Wald (AR), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Forrer, Jakob, von Bütschwil-Ganterschwil, in Rehetobel, Mitglied, mit Einzelprokura [bisher: von Ganterschwil, ohne eingetragene Funktion];
Höhener, David, von Gais, in Wald (AR), Mitglied, mit Einzelprokura.