Christoph Hodel
domicilié à Reckenwil, de Basel Mandats actifs: Novalink GmbH Connecté à: Zekeriya Özdemir, Robert Quast Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Hodel" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Hodel".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Christoph Hodel" à jour.Vous suivez maintenant "Christoph Hodel".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Christoph Hodel
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Christoph Hodel
Fourniture de services informatiques
Fourniture de services informatiques
Personnes privées avec le nom Christoph Hodel
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Christoph Hodel
Numéro de publication: HR01-1005410035, Registre du commerce Berne, (36)
Speed Trend GmbH, in Burgdorf, CHE-496.934.294, Kirchbergstrasse 105, 3400 Burgdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.02.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 31.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hodel, Christoph Marc, von Konolfingen, in Spiegel b. Bern (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004794070, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Novalink GmbH, in Frauenfeld, CHE-103.513.590, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2018, Publ. 4293601).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel-Gisler, Cornelia, von Basel, in Reckenwil (Homburg), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Christoph, von Basel, in Reckenwil (Homburg), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1004497256, Registre du commerce Berne, (36)
ewb Natur Energie AG, in Bern, CHE-115.303.970, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4153203).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hodel, Christoph Simon, von Bolligen, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gatschet, Jeannette, von Wald (ZH), in Worb, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Martin, von Bern, in Thun, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haefeli Strugalla, Tobias, von Mümliswil-Ramiswil, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jacot, Simone, von Fischingen, in Gerzensee, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spring, Urs, von Schüpfen, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.