Max Hitz
domicilié à Innerberg, de Obersiggenthal Mandats actifs: DK Engineering GmbH, Hitz und Partner AG Connecté à: Leonardo Spring, Kassem Zbat, Slavko Simic et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Max Hitz" à jour.Vous suivez maintenant "Max Hitz".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Max Hitz" à jour.Vous suivez maintenant "Max Hitz".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Max Hitz
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Max Hitz
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Max Hitz
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Max Hitz
Numéro de publication: HR02-1004899354, Registre du commerce Berne, (36)
Hitz und Partner AG, in Ittigen, CHE-107.959.631, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2019, Publ. 1004764634).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumbrunnen, Stefan, von Zweisimmen, in Blankenburg (Zweisimmen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Max, von Obersiggenthal, in Innerberg (Wohlen bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Innerberg bei Säriswil, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Wägli, Bruno, von Belp, in Mühlethurnen (Thurnen), Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mühlethurnen, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klauser, Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Unterwössen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004632507, Registre du commerce Zoug, (170)
Prima Montagen AG, in Baar, CHE-162.891.202, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2018, Publ. 4408785).
Statutenänderung:
18.04.2019.
Firma neu:
NOVO Bautechnik AG.
Zweck neu:
Fabrikation, Planung, Handel sowie Lieferung und Montage von Metallbau und Industriekomponenten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hitz, Max, von Obersiggenthal, in Wohlen bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Lukas, von Hospental, in Malters, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6776038, Registre du commerce Zoug, (170)
Prima Montagen AG, in Baar, CH-170.3.035.657-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, Publ. 6135850).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Beat, von Oberwil bei Büren, in Grüt (Gossau ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Candaten, Martin, von Worb, in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Max, von Obersiggenthal, in Wohlen bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Innerberg, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].