Anne Herrmann
domicilié à Zürich, de Allemagne Mandats actifs: data innovation alliance Connecté à: Matthias Markus Brändle, Matthias Werner, Christoph Heitz et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anne Herrmann" à jour.Vous suivez maintenant "Anne Herrmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anne Herrmann" à jour.Vous suivez maintenant "Anne Herrmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Anne Herrmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Anne Herrmann
Associations religieuses, politiques ou laïques
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Anne Herrmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Anne Herrmann
Numéro de publication: HR02-1004832605, Registre du commerce Berne, (36)
Swiss Alliance for Data-Intensive Services, in Thun, CHE-451.952.887, Verein (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, Publ. 4154359).
Statutenänderung:
02.10.2019.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt, einen substantiellen Beitrag zur Förderung von datengetriebener Wertschöpfung in der Schweiz zu leisten.
Insbesondere entwickelt der Verein Tätigkeiten in drei Hauptgebieten:
Innovation: Unterstützung bei der Umsetzung von wissenschaftlichen Innovationen in datenbasierte Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle;
Ausbildung: Schulungsangebot mit Bezug auf technische und geschäftliche Themen rund um datengetriebene Wertschöpfung;
Inspiration: Sichtbarmachen von Erfolgen, um Innovation und Entrepreneurship zu inspirieren. Unterstützung der fachlichen Entwicklung durch Vernetzung und disziplinübergreifendes Lernen. Der Verein kann weitere Tätigkeiten im Rahmen seines Zwecks verfolgen. Der Verein verfolgt ausschliesslich gemeinnützige und nicht auf Gewinn gerichtete Ziele. Der Verein verfolgt keine Erwerbszwecke.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Di Marzo Serugendo, Giovanna, von Genève, in Genève, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändle, Matthias Markus, von Basel, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Herrmann, Anne, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: 6145716, Registre du commerce Argovie, (400)
Schlossparfumerie GmbH, in Lenzburg, CH-400.4.017.599-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S. 2, Publ. 5529036).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herrmann, Annelies, von Rohrbach, in Möriken-Wildegg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crettenand, Barbara, von Lenzburg, in Lenzburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Registre du commerce Argovie, (400)
Schlossparfumerie GmbH, in Lenzburg, Bahnhofstrasse 18, 5600 Lenzburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.6.1996.
Zweck:
Betrieb einer Parfumerie und eines Kosmetiksalons;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
Fr.20000.
Liberierung:
Fr.20000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übrnimmt bei der Gründung Teilaktiven von Fr.340279.35 und Teilpassiven von Fr.50437.95 der Einzelfirma Schlossparfümerie Barbara Crettenand-Fischer, in Lenzburg, nämlich den gesamten Geschäftsbereich ohne Liegenschaften, Hypothek und Darlehen, gemäss Bilanz per 29.02.1996 zum Preise von Fr.289841.40, wovon Fr.20000 auf das Stammkapital angerechnet und Fr.269841.40 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Crettenand, Barbara, von Lenzburg, in Lenzburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.19000;
Herrmann, Annelies, von Rohrbach, in Möriken-Wildegg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von Fr.1000.