Erika Herren
domicilié à Eich, de Mühleberg Mandats actifs: Fliesag Erika Herren Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erika Herren" à jour.Vous suivez maintenant "Erika Herren".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Erika Herren" à jour.Vous suivez maintenant "Erika Herren".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Erika Herren
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Erika Herren
Production de verre et céramique
Production de verre et céramique
Personnes privées avec le nom Erika Herren
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Erika Herren
Numéro de publication: 6933402, Registre du commerce Lucerne, (100)
TD Leather and more GmbH, in Schenkon, CH-100.4.019.868-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2010, S. 9, Publ. 5823668).
Statutenänderung:
29.10.2012.
Firma neu:
Triple D Gastro GmbH.
Domizil neu:
Zellgut 9, 6214 Schenkon.
Zweck neu:
Führung eines Restaurationsbetriebes sowie Erbringung von Dienst- und Beratungsleistungen, insbesondere im Bereich der Gastronomie;
Erwerb, Verwaltung, Belastung, Vermittlung und Veräusserung von Grundeigentum sowie allgemeine Finanzierungen;
Abgabe von Garantien und Bürgschaften;
Beteiligungen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herren, Ulrich, von Mühleberg, in Eich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Herren, Daniel, von Mühleberg, in Zermatt, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00;
Herren, Erika, von Mühleberg, in Eich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herren, Tanja, von Mühleberg, in Neudorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Waldvogel, Cordin, von Unteriberg, in Neudorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Numéro de publication: 5823668, Registre du commerce Lucerne, (100)
TD Leather and more GmbH, in Schenkon, CH-100.4.019.868-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2000, S. 2073). Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten von Stammanteilen gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.09.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herren, Tanja, von Mühleberg, in Neudorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.-- [bisher: in Eich];
Herren, Daniel, von Mühleberg, in Zermatt, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.-- [bisher: in Sempach];
Herren, Erika, von Mühleberg, in Eich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin].