Dieter Hermann
domicilié à Zeihen, de Allemagne Mandats actifs: VISIONpool Tanja Bärtschiger Connecté à: Tanja Bärtschiger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dieter Hermann" à jour.Vous suivez maintenant "Dieter Hermann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dieter Hermann" à jour.Vous suivez maintenant "Dieter Hermann".
|
|
Dieter Hermann
domicilié à Niederuzwil, de Flums Mandats actifs: Company41 GmbH in Liquidation Connecté à: Monika Köppel Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dieter Hermann" à jour.Vous suivez maintenant "Dieter Hermann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dieter Hermann" à jour.Vous suivez maintenant "Dieter Hermann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Dieter Hermann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Dieter Hermann
Exploitation des etablissements généraux de santé
Exploitation des sociétés de participation
Exploitation des etablissements généraux de santé
Exploitation des sociétés de participation
Personnes privées avec le nom Dieter Hermann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Dieter Hermann
Numéro de publication: HR02-1005964675, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Company41 GmbH, in Wil (SG), CHE-157.966.656, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2017, S.0, Publ. 3402455).
Firma neu:
Company41 GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermann, Dieter, von Flums, in Niederuzwil (Uzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005947682, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Online Consulting AG, in Wil (SG), CHE-102.688.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2023, Publ. 1005803491).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schär, Hans Peter, von Wyssachen, in Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hermann, Dieter, von Flums, in Oberuzwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pavlovic, Daniel, von Herisau, in Zuzwil SG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wagner, Markus, von Ebnat-Kappel, in Wängi, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kammerer, Michael, von Rehetobel, in Wilen b. Wil (Wilen (TG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Niess, Matthias, von St. Gallen, in Niederbüren, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sany, Peter, von Winterthur, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Erwin, von Bütschwil-Ganterschwil, in Teufen AR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Denzler, Marco, von Illnau-Effretikon, in Weisslingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005795995, Registre du commerce Argovie, (400)
Effingerhort AG, in Holderbank (AG), CHE-442.111.966, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2022, Publ. 1005576256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigg, Dr. Martina, von Dörflingen, in Schinznach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth Kriech, Peter, von Melchnau, in Küttigen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berchtold, Regula Johanna, von Giswil, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hermann, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Zeihen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ricci, Claudia, von Büron, in Regensdorf, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Dunja, von Sarmenstorf, in Lenzburg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Engel, Dr. Philipp, von Eggiwil, in Herdern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wipf, Markus, von Stammheim, in Küttigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.