Markus Hermanek
domicilié à Stäfa, de Schaffhausen Mandats actifs: Salzstadel Beratungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Helvetican Digital GmbH et plus Connecté à: Michael Orthey, Michael Walther, Georges Pierre Schorderet et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Hermanek" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Hermanek".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Markus Hermanek" à jour.Vous suivez maintenant "Markus Hermanek".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Markus Hermanek
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Markus Hermanek
Service concernant conseil aux entreprises
Fourniture de services informatiques
Exploitation des sociétés de participation
Gestion de fonds
Services pour les banques et instituts de crédit
Service concernant conseil aux entreprises
Fourniture de services informatiques
Exploitation des sociétés de participation
Gestion de fonds
Services pour les banques et instituts de crédit
Personnes privées avec le nom Markus Hermanek
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Markus Hermanek
Numéro de publication: HR02-1006131236, Registre du commerce Obwald, (140)
Helvetican AG, bisher in Steinhausen, CHE-454.687.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2022, Publ. 1005637268).
Statutenänderung:
10.09.2024.
Sitz neu:
Sachseln.
Domizil neu:
Allmendstrasse 16, 6072 Sachseln. Nicht publikationspflichtige weitere Statutenänderungen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Michael, von Wohlen bei Bern, in Kastanienbaum (Horw), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horw];
Hermanek, Markus, von Schaffhausen, in Stäfa, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Langnau am Albis];
Orthey, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen].
Numéro de publication: HR02-1005637268, Registre du commerce Zoug, (170)
Helvetican AG, in Steinhausen, CHE-454.687.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2020, Publ. 1005054751).
Statutenänderung:
09.12.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen für Privatpersonen und Unternehmen sowie die Finanzierung von Beteiligungen aller Art und die damit verbundenen Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermanek, Markus, von Schaffhausen, in Langnau am Albis, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Horgen];
Angelastri, Luca, von Zürich, in Langnau am Albis, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Orthey, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005598103, Registre du commerce Obwald, (140)
Salzstadel Beratungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft, in Sachseln, CHE-266.178.546, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2021, Publ. 1005088183).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spleiss, Edwin Walter, von Schaffhausen, in Schaffhausen, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hermanek, Markus, von Schaffhausen, in Langnau am Albis, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.