Judith Pia Henzmann
domicilié à Zürich, de Stüsslingen Mandats actifs: Versus Verlag AG Connecté à: Daniela Borer, Carsten Butenberg, Mirko Meurer Franck Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Judith Pia Henzmann" à jour.Vous suivez maintenant "Judith Pia Henzmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Judith Pia Henzmann" à jour.Vous suivez maintenant "Judith Pia Henzmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Judith Pia Henzmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Judith Pia Henzmann
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
Personnes privées avec le nom Judith Pia Henzmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Judith Pia Henzmann
Numéro de publication: HR02-1004825845, Registre du commerce Zurich, (20)
Rotpunktverlag AG, in Zürich, CHE-108.637.710, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2018, Publ. 1004492034).
Statutenänderung:
23.10.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.10.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 31.05.1017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henzmann, Judith Pia, von Rohr SO, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sax, Marianne, von Güttingen, in Frauenfeld, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Fritsch, Stefan, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mechler, Cornelia, deutsche Staatsangehörige, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roseau, Camille, von Mels, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3691906, Registre du commerce Zurich, (20)
Rotpunktverlag, in Zürich, CH-020.3.019.836-7, Herstellung und Vertrieb von Büchern und Datenträgern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2005, S. 27, Publ. 3159272).
Statutenänderung:
7.12.2006.
Aktienkapital neu:
CHF 779'550.-- [bisher: CHF 699'550.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 779'550.--.
Aktien neu:
1'519 Namenaktien zu CHF 500.-- und 401 Namenaktien zu CHF 50.-- (Stimmrechtsaktien) [bisher: 1'359 Namenaktien zu CHF 500.-- und 401 Namenaktien zu CHF 50.-- (Stimmrechtsaktien)].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferrari, Silvia, von Braggio, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henzmann, Judith Pia, von Rohr SO, in Zürich, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.