Andreas Hausheer
domicilié à Steinhausen, de Steinhausen Mandats actifs: Hannie Hefti-Walder-Stiftung, ARISCO Holding AG et plus Connecté à: Christoph Schweiger, Gregor Kupper, Lukas Camenzind et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Hausheer" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Hausheer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Hausheer" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Hausheer".
|
|
Andreas Hausheer
domicilié à Villars-le-Terroir, de Cham Mandats actifs: Ferme Aventures Sàrl en liquidation Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Hausheer" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Hausheer".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Andreas Hausheer" à jour.Vous suivez maintenant "Andreas Hausheer".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Andreas Hausheer
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Andreas Hausheer
Autres activités sociales
Exploitation des sociétés de participation
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Exploitation des autres résidences (sauf résidences de vacances)
Commerce de produits alimentaires
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Autres activités sociales
Exploitation des sociétés de participation
Services pour les assurances et des caisses de retraite
Exploitation des autres résidences (sauf résidences de vacances)
Commerce de produits alimentaires
Exploiter des Hôtels, auberges et pensions
Personnes privées avec le nom Andreas Hausheer
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Andreas Hausheer
Numéro de publication: HR02-1005793515, Registre du commerce Zoug, (170)
Hannie Hefti-Walder-Stiftung, in Zug, CHE-101.894.358, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2017, Publ. 3278579).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Walter, von Zug, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausheer, Andreas, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005258433, Registre du commerce Lucerne
aha mediation gmbh, in Sempach, CHE-113.647.654, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2012, S.0, Publ. 6825064).
Firma neu:
aha mediation gmbh in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Stammanteile ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 21.07.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausheer, Andreas, von Sempach und Zürich, in Sempach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3549679, Registre du commerce Zoug, (170)
ARISCO Holding AG, in Baar, CHE-109.512.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2567057).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollmann, Dr. Ulrich, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Kaspar, von Emmen und Vitznau, in Steinhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neese, Dr. Martin, von Baar, in Baar, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flüeler, Ivo, von Stansstad, in Walchwil, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hausheer, Andreas, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.