Heinrich Hauser
domicilié à Petit-Lancy, de Zürich Mandats actifs: Heinrich Hauser - HHGrill, Hauser Heinrich Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinrich Hauser" à jour.Vous suivez maintenant "Heinrich Hauser".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Heinrich Hauser" à jour.Vous suivez maintenant "Heinrich Hauser".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Heinrich Hauser
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Heinrich Hauser
Exploiter des etablissement de restauration
BranchCode_n/a
Exploiter des etablissement de restauration
BranchCode_n/a
Personnes privées avec le nom Heinrich Hauser
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Heinrich Hauser
Numéro de publication: HR02-1005427962, Registre du commerce Zurich, (20)
Hauser & Cie, Aktiengesellschaft, Neumühle Töss, in Winterthur, CHE-102.579.043, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004870664).
Firma neu:
Hauser & Cie, Aktiengesellschaft, Neumühle Töss in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 03.03.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Robert, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Greutert, Hans-Ulrich, von Weisslingen, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004899142, Registre du commerce Zurich, (20)
BPS Trading AG, in Winterthur, CHE-145.673.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2015, S.0, Publ. 2555123).
Firma neu:
BPS Trading AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(BPS Trading SA en liquidation) (BPS Trading Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 24.04.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Augendopler, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hauser, Heinrich Robert Otto, von Winterthur, in Winterthur, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004535050, Registre du commerce Zurich, (20)
backaldrin Suisse AG, in Winterthur, CHE-316.099.069, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2017, Publ. 3936387).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Robert, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Huber, Jörg, österreichischer Staatsangehöriger, in Steyregg (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann, Patrik, von Thalwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.