Antoine Haug
domicilié à St. Pantaleon, de Unterengstringen Mandats actifs: re plan gmbh Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Antoine Haug" à jour.Vous suivez maintenant "Antoine Haug".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Antoine Haug" à jour.Vous suivez maintenant "Antoine Haug".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Antoine Haug
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Antoine Haug
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Antoine Haug
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Antoine Haug
Numéro de publication: 4064071, Registre du commerce Argovie, (400)
Gartenstadt AG, in Stein (AG), CHE-323.128.977, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2014, Publ. 1557895).
Firma neu:
Gartenstadt AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 07.02.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haug, Antoine, von Unterengstringen, in Nuglar-St. Pantaleon, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1768113, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Haug AG Maleratelier Riehen, in Riehen, CHE-106.295.455, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2014, Publ. 1746655).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haug, Antoine, von Unterengstringen, in Nuglar-St. Pantaleon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harbaum, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Reutlingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Einzelprokura;
Berger, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Achern (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanter, Dr. Marco, von Luzern und Steinach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1746655, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Haug AG Maleratelier Riehen, in Riehen, CHE-106.295.455, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 10, Publ. 5080586).
Statutenänderung:
30.07.2014.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00]. Bei der Nachliberierung vom 30.07.2014 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 50'000.00 verrechnet, wofür die bisher zu 50% liberierten 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 voll liberiert werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haug, Antoine, von Unterengstringen, in Nuglar-St. Pantaleon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].