Hans Peter Hari
domicilié à Frutigen, de Adelboden Mandats actifs: Stiftung WOHIN für Wohnen + Integration Connecté à: Christa Cornelia Lenoir-Jaggi, Heinz Marti, Rosmarie Wüthrich-Hauser et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Peter Hari" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Peter Hari".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Hans Peter Hari" à jour.Vous suivez maintenant "Hans Peter Hari".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Hans Peter Hari
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Hans Peter Hari
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Exploitation des etablissements de soins et soins stationnaires
Personnes privées avec le nom Hans Peter Hari
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Hans Peter Hari
Numéro de publication: HR02-1005048869, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung WOHIN für Wohnen + Integration, in Spiez, CHE-115.707.422, Stiftung (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2020, Publ. 1004805091).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Laager, Hugo, von Glarus Nord, in Uetendorf, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Romer, Eva Maria, von Gambarogno, in Münsingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hari, Hans Peter, von Adelboden, in Frutigen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gruber, Sabine, von Bern, in Thun, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Aebersold, Paul, von Oberdiessbach, in Spiez, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1004786553, Registre du commerce Zoug, (170)
Logim GmbH, in Baar, CHE-112.838.849, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3251253).
Firma neu:
Logim GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.12.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hari, Michael, von Adelboden, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hari, Hans Peter, von Adelboden, in Baar, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004563080, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung WOHIN für Wohnen + Integration, in Spiez, CHE-115.707.422, Stiftung (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3592667).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stettler, Elisabeth, von Vechigen, in Faulensee (Spiez), Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Max, von Krauchthal, in Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hari, Hans Peter, von Adelboden, in Frutigen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Baur, Lorenz, von Stocken-Höfen, in Thierachern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.