Margrit Harder
domicilié à Weggis, de Eglisau Mandats actifs: MWR Holidays AG Connecté à: Urs Luzzi Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Margrit Harder" à jour.Vous suivez maintenant "Margrit Harder".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Margrit Harder" à jour.Vous suivez maintenant "Margrit Harder".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Margrit Harder
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Margrit Harder
Agences de voyage et voyagistes
Agences de voyage et voyagistes
Personnes privées avec le nom Margrit Harder
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Margrit Harder
Numéro de publication: HR02-1005944714, Registre du commerce Zurich, (20)
Germann Auktionshaus AG, in Zürich, CHE-103.663.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2022, Publ. 1005594563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harder, Margrit, von Eglisau, in Weggis, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Nardis, Marco, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6605048, Registre du commerce Zurich, (20)
Cindyco, Inc., in Zürich, CH-020.3.919.393-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2009, S. 21, Publ. 5072072).
Statutenänderung:
01.03.2012.
Firma neu:
Germann Auktionshaus AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Germann Maison de Ventes aux Enchères SA) (Germann Auction House Ltd).
Domizil neu:
Stockerstrasse 38, 8002 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Kunstauktionen sowie den Handel mit Kunstgut und Antiquitäten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 200 Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harder, Margrit, von Eglisau, in Weggis, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Germann, Walter, von Zürich, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vogt, Doris Elisabeth, von Lenzburg, in Zofingen, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4244678, Registre du commerce Zurich, (20)
Pacific Tours INT Ltd, in Zürich, CH-020.3.003.238-9, Betrieb eines Reisebüros, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 06.11.1997, S. 8078).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harder, Margrit, von Eglisau, in Kilchberg ZH, Präsidentin, mit Einzelunterschrift.