Walter Hangartner
domicilié à Eglisau, de Eglisau Mandats actifs: 3E - Genossenschaft Erneuerbare Energien Eglisau, Alters-Stiftung Eglisau Connecté à: Nicolas Wälle, Urs Frei, Jan-Ulrich Salchow et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Hangartner" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Hangartner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Walter Hangartner" à jour.Vous suivez maintenant "Walter Hangartner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Walter Hangartner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Walter Hangartner
Production et approvisionnement en électricité
Autres activités sociales
Production et approvisionnement en électricité
Autres activités sociales
Personnes privées avec le nom Walter Hangartner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Walter Hangartner
Numéro de publication: HR02-1005793087, Registre du commerce Zurich, (20)
AGRO-Treuhand Region Zürich AG, in Dübendorf, CHE-101.280.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2022, Publ. 1005551884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hangartner, Walter, von Eglisau, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Rolf, von Aeugst am Albis, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005012367, Registre du commerce Zurich, (20)
Genossenschaft Erhaltung Rank Eglisau, in Eglisau, CHE-104.387.715, Genossenschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, S.0, Publ. 2935319).
Firma neu:
Genossenschaft Erhaltung Rank Eglisau in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 17.10.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartmann, Gotthilf, von Eglisau, in Eglisau, Präsident der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hangartner, Walter, von Eglisau, in Eglisau, Mitglied der Verwaltung, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 3224435, Registre du commerce Zoug, (170)
WIEE AG, in Zug, CHE-107.455.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2016, Publ. 2885393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hangartner, Dr. Walter, von Schaffhausen, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
König, Dr. Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Kassel (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thalmann, Dr. Paul Benedikt, von Jonschwil, in Zug, Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chakhdinarov, Artour, russischer Staatsangehöriger, in Kassel (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Möhring, Dr. Ludwig Hans-Dietrich, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sereda, Mikhail, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubik, Nikolay, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goryannoy, Igor, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuznets, Sergey, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Volkov, Petr, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kotulskiy, Dmitry, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Margulis, Slawa, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.