Stephan Hangartner
domicilié à Unterlunkhofen, de Altstätten Mandats actifs: JSO Trade GmbH Connecté à: Jörg Sommerhalder, Heidi Ringger Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stephan Hangartner" à jour.Vous suivez maintenant "Stephan Hangartner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Stephan Hangartner" à jour.Vous suivez maintenant "Stephan Hangartner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Stephan Hangartner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Stephan Hangartner
Commerce de biens de consommation
Commerce de biens de consommation
Personnes privées avec le nom Stephan Hangartner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Stephan Hangartner
Numéro de publication: 4940212, Registre du commerce Argovie, (400)
Zenith Hobby GmbH, in Dottikon, CH-400.4.028.438-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2007, S. 1, Publ. 3801506).
Statutenänderung:
19.12.2008.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 19.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hangartner, Stephan, von Altstätten, in Unterlunkhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 11'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Peter, von Oberhof, in Frick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 210 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Felder, Georg Roger, von Zürich, in Zofingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karrer, Walter, von Niederhelfenschwil, in Gränichen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 4584382, Registre du commerce Argovie, (400)
MSW Aviation Wohlen, in Wohlen AG, CH-400.3.015.298-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2001, S. 5102).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Obrist + Rosenberg, Treuhand- & Revisions AG, in Baden, Revisionsstelle;
Hangartner, Stephan, von Altstätten, in Unterlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst Treuhand & Wirtschaftsberatungs AG (CH-400.3.026.239-8), in Mägenwil, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3801506, Registre du commerce Argovie, (400)
Zenith Hobby GmbH, in Dottikon, CH-400.4.028.438-8, Bleicheweg 5, 5605 Dottikon, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.02.2007.
Zweck:
Handel mit und Produktion von Modellbau-Artikeln vorwiegend in Europa;
kann Zweigniederlassungen oder Tochtergesellschaft errichten oder sich an ähnlichen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften kaufen, verkaufen und vermieten.
Stammkapital:
CHF 21'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Karrer, Walter, von Niederhelfenschwil, in Gränichen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Hangartner, Stephan, von Altstätten, in Unterlunkhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--.