Rolf Hangartner
domicilié à Basel, de Wigoltingen Mandats actifs: Merconsa Revisions AG in Liquidation Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Hangartner" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Hangartner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rolf Hangartner" à jour.Vous suivez maintenant "Rolf Hangartner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rolf Hangartner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rolf Hangartner
Services fiduciaires
Services fiduciaires
Personnes privées avec le nom Rolf Hangartner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rolf Hangartner
Numéro de publication: HR02-1006117209, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Merconsa Revisions AG, in Basel, CHE-107.876.778, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017, Publ. 3604983).
Firma neu:
Merconsa Revisions AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.08.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hangartner, Rolf, von Wigoltingen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3316347, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Robert Frey-Stiftung, in Basel, CHE-110.379.210, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2016, Publ. 2587101).
Name neu:
Robert Frey-Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 05.01.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dr. Luzius, von Basel und Biel-Benken, in Bottmingen, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hangartner, Rolf, von Wigoltingen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 1027649, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
SID Schaub Immobilien-Dienstleistungen, in Basel, CH-270.1.015.421-6, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2009, S. 7, Publ. 5000708).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züger, Irene, von Altendorf, in Frenkendorf, mit Einzelprokura;
Hangartner, Rolf, von Wigoltingen, in Basel, mit Einzelprokura.