Ralph Hangartner
domicilié à St. Gallen, de Altstätten Mandats actifs: Hangartner Verwaltungen Connecté à: Benjamin Hangartner Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ralph Hangartner" à jour.Vous suivez maintenant "Ralph Hangartner".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Ralph Hangartner" à jour.Vous suivez maintenant "Ralph Hangartner".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Ralph Hangartner
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Ralph Hangartner
Exploiter des etablissement de restauration
Exploiter des etablissement de restauration
Personnes privées avec le nom Ralph Hangartner
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Ralph Hangartner
Numéro de publication: HR02-1005033602, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Swiss Water Services AG, in Rorschach, CHE-259.659.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, S.0, Publ. 3982635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hangartner, Ralph, von Altstätten, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wochele, Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Rorschach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Humpeler, Ingmar, österreichischer Staatsangehöriger, in Höchst (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3982635, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Swiss Water Services AG, bisher in Hefenhofen, CHE-259.659.013, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014).
Gründungsstatuten:
18.12.2013.
Statutenänderung:
16.10.2017.
Sitz neu:
Rorschach.
Domizil neu:
Promenadenstrasse 27, 9400 Rorschach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hangartner, Ralph, von Altstätten, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hefenhofen].
Numéro de publication: 1446923, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Trunz Water Systems AG, in Steinach, CHE-113.407.357, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2011, Publ. 6469894).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hangartner, Ralph, von Altstätten, in Hefenhofen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.