Jürg Hagmann
domicilié à Baden, de Däniken Mandats actifs: Kompetenzzentrum Records Management AG, Hagmann RIM Consulting et plus Connecté à: Daniel Spichty, Bruno Gottfried Wildhaber, Daniel Burgwinkel et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürg Hagmann" à jour.Vous suivez maintenant "Jürg Hagmann".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Jürg Hagmann" à jour.Vous suivez maintenant "Jürg Hagmann".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Jürg Hagmann
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Jürg Hagmann
Service concernant conseil PR
Autres activités libérales
Associations religieuses, politiques ou laïques
Service concernant conseil PR
Autres activités libérales
Associations religieuses, politiques ou laïques
Personnes privées avec le nom Jürg Hagmann
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Jürg Hagmann
Numéro de publication: HR02-1005569700, Registre du commerce Berne
Personenaufzug Matte-Plattform AG, in Bern, CHE-107.905.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005341050).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagmann, Jürg, von Bern und Sevelen, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagmann, Marc Daniel, von Bern, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005341050, Registre du commerce Berne, (36)
Personenaufzug Matte-Plattform AG, in Bern, CHE-107.905.612, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 28.08.2020, Publ. 1004966671).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagmann, Jürg, von Bern und Sevelen, in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hagmann, Marc Daniel, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005219892, Registre du commerce Zurich, (20)
Kompetenzzentrum Records Management GmbH, in Zollikon, CHE-110.530.458, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2759145).
Statutenänderung:
04.06.2021.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 04.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020 mit Aktiven von CHF 246'328.38 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 181'207.19 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100'000 Aktien zu CHF 1.00.
Firma neu:
Kompetenzzentrum Records Management AG.
Sitz neu:
Wangen-Brüttisellen.
Domizil neu:
Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wildhaber, Bruno, von Flums, in Schwerzenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Burgwinkel, Daniel, von Känerkinden, in Känerkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stutz, Jürg W., von Sarmenstorf, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Neuenschwander, Peter K., von Langnau im Emmental, in Zollikon, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Hagmann, Jürg, von Däniken, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spichty, Daniel, von Münchenstein, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].