Rudolf Hänny
domicilié à Castrisch, de Safiental Mandats actifs: Immodivers AG, anplaq ag Connecté à: Monika Elisabeth Hänny-Vollenweider, Ricardo Sutter, David Berther Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Hänny" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Hänny".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Rudolf Hänny" à jour.Vous suivez maintenant "Rudolf Hänny".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Rudolf Hänny
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Rudolf Hänny
Achat & vente de biens immobiliers propres
Génie civil conduites et stations d’épuration
Achat & vente de biens immobiliers propres
Génie civil conduites et stations d’épuration
Personnes privées avec le nom Rudolf Hänny
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Rudolf Hänny
Numéro de publication: HR02-1005026924, Registre du commerce Grisons
energieweitblick ag, in Tamins, CHE-149.250.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2016, S.0, Publ. 2754385).
Firma neu:
energieweitblick ag in Liquidation.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Fabio Brot, Sorts 2, 7422 Tartar.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.11.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brot, Fabio, von Cazis, in Cazis, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Hänny, Rudolf, von Safiental, in Ilanz/Glion, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004678071, Registre du commerce Grisons, (350)
anplaq ag, in Tamins, CHE-115.769.133, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2019, Publ. 1004587772).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brot, Fabio, von Cazis, in Tartar (Cazis), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänny, Rudolf, von Safiental, in Ilanz/Glion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Berther, David, von Sumvitg, in Safiental, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sutter, Ricardo, von Sils im Domleschg, in Bonaduz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 2754385, Registre du commerce Grisons, (350)
energieweitblick ag, in Tamins, CHE-149.250.739, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6742516).
Domizil neu:
Rheinstrasse 4, 7015 Tamins.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Daniel, von Linden, in Landquart, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brot, Fabio, von Cazis, in Tartar (Cazis), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Chur, Mitglied mit Einzelunterschrift];
Hänny, Rudolf, von Safiental, in Castrisch (Ilanz/Glion), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Valendas, in Castrisch].