Dr. Zuzana Häfeli-Sonin
domicilié à Lupfig, de Lupfig et Seengen Mandats actifs: Villa Langmatt AG, Stiftung "Langmatt" Sidney und Jenny Brown Connecté à: Markus Stegmann, Emanuel Schoop, Stefanie Gabriela Kessler et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Zuzana Häfeli-Sonin" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Zuzana Häfeli-Sonin".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Dr. Zuzana Häfeli-Sonin" à jour.Vous suivez maintenant "Dr. Zuzana Häfeli-Sonin".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Zuzana Häfeli-Sonin
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Zuzana Häfeli-Sonin
Exploitation des bibliothèques et musées
Exploitation des bibliothèques et musées
Personnes privées avec le nom Zuzana Häfeli-Sonin
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Zuzana Häfeli-Sonin
Numéro de publication: HR02-1005238874, Registre du commerce Argovie, (400)
Antonie Deusser-Stiftung, in Seengen, CHE-109.844.200, Stiftung (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005070433).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boll, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haefeli-Sonin, Dr. Zuzana, von Seengen, in Lupfig, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5581608, Registre du commerce Argovie, (400)
Antonie Deusser-Stiftung, in Bad Zurzach, CH-400.7.003.258-0, Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2009, S. 1, Publ. 5230248). [bisher: Die Vormundschaftsbehörde der Gemeinde Zurzach hat mit Verfügung vom 10.08.2000 Werner Wunderlin zum Beistand der Stiftung ernannt.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wunderlin, Werner, von Zürich, in Baden, Sachwalter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bottani, Dr. Marco, von Agra, in Birmensdorf ZH, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Agra, Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Boll, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Haefeli-Sonin, Dr. Zuzana, von Seengen, in Lupfig, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Stamm, Luzius, von Schleitheim, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
von Senger, Alexander, von Genf, in Richenthal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Reiden, Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Werner Wunderlin].
Numéro de publication: 5230248, Registre du commerce Argovie, (400)
Antonie Deusser-Stiftung, in Bad Zurzach, CH-400.7.003.258-0, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S. 2, Publ. 4929162).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bottani, Dr. Marco, von Agra, in Birmensdorf ZH, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stamm, Luzius, von Schleitheim, in Baden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Haefeli-Sonin, Dr. Zuzana, von Seengen, in Lupfig, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Boll, Dr. Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.