Mark Hadorn
domicilié à Zürich, de Toffen Mandats actifs: Hadorn Gartenprojekte Connecté à: Aucune connexion Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mark Hadorn" à jour.Vous suivez maintenant "Mark Hadorn".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Mark Hadorn" à jour.Vous suivez maintenant "Mark Hadorn".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Mark Hadorn
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Mark Hadorn
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Bureaux d'architecture et d'ingénierie
Personnes privées avec le nom Mark Hadorn
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Mark Hadorn
Numéro de publication: HR02-1006079722, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Hadorn Bauberatungen AG, bisher in Biel/Bienne, CHE-107.320.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2024, Publ. 1005930159).
Statutenänderung:
25.06.2024.
Sitz neu:
Thal.
Domizil neu:
Oberdorf 3, 9422 Staad SG. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.12.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis] [bisher: Gemäss Erklärung vom 05.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hadorn, Urs, von Forst-Längenbühl, in Staad SG (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel/Bienne];
Hadorn-Mark, Iris, deutsche Staatsangehörige, in Staad SG (Thal), mit Einzelunterschrift [bisher: in Biel/Bienne].
Numéro de publication: HR02-1005118707, Registre du commerce Berne, (36)
Bowling Bienne SA, in Biel/Bienne, CHE-208.160.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 22.11.2012, S.0, Publ. 6943608).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Bruno, von Wohlen bei Bern, in Wabern (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Schneider, Simon, von Wohlen bei Bern, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident, mit Einzelunterschrift];
Hadorn, Markus, von Toffen, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schneider, Stephanie, von Wohlen bei Bern, in Port, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004681902, Registre du commerce Berne, (36)
Rösslispiel-Genossenschaft Zollikofen, in Zollikofen, CHE-102.034.370, Genossenschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2013, S.0, Publ. 1164781).
Domizil neu:
c/o Markus Hadorn, Bernstrasse 27, 3052 Zollikofen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anderegg-Dietrich, Kathrin, von Wangen an der Aare, in Zollikofen, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Merlach, Daniela, von Muntelier, in Zollikofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Habegger, Rolf, von Trub, in Zollikofen, Mitglied und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hadorn, Markus Walter, von Toffen, in Zollikofen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gammenthaler, Markus, von Kölliken, in Rosshäusern (Mühleberg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Messerli-Moser, Verena, von Rüeggisberg, in Zollikofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.